計算のきまりです。7694+99を工夫して計算する方法と25×52を工夫して計算する方法を教えてください!

算数 | 数学24閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">50

ベストアンサー

0

ThanksImg質問者からのお礼コメント

そのような解き方なんですね! ①の解き方を見て凄!と声に出してしまいましたw ありがとうございました!

お礼日時:1/23 20:04

その他の回答(5件)

0

7694+99 =7694+(100-1) =7694+100-1 =(7654+100)-1 =7794-1 =7793 25×52 =25×(4×13) =25×4×13 =(25×4)×13 =100×13 =1300

0

「99」はあと「1」で「100」ですね。「7694+100」なら簡単です。百の位の「6」を「7」にするだけです。「7794」ですね。ただし、これは「100」を足したものですから、「1」を足し過ぎです。ですから「1」を引きます。この計算も簡単です。「7793」ですね。 25をみたら、「4倍すれば100になる!」というのは頭に入れておきましょう。 25×52 =25×4×13 =100×13 =1300 になります。

0

99を足す場合は、100-1としてみる。 つまり、100を足して1を引く 25をかける時は100÷4としてみる。 つまり、100をかけて4で割る。 ただし、52=4×13なので、 25×52 =25×4×13 =100×13 =1300